ભારતીય મહીલા મુખ્યમંત્રીઓ યાદી
1. સુચેતા ક્ર્પલાણી ( INC ) ઉતર પ્રદેશ -2 ઓક્ટોબર 1963 - 1967 13 માર્ચ
2. નંદિની સતપાથ્ય ( INC ) ઓરિસ્સા -14 જૂન 1972 - 16 ડિસેમ્બર 1976 – 1973
માર્ચ 3, 1974 માર્ચ 6
3. શશીકલા કાકોડકર( MGP ) ગોવા -12 ઓગસ્ટ 1973 - 1979 એપ્રિલ 27
4. સયદા અનવરા તાઇમુર( INC ) આસામ -6 ડિસેમ્બર 1980 - 1981 30 જૂન
5. જાનકી રામચંદ્રન ( AIADMK ) તમિળનાડુ -7-30 જાન્યુઆરી 1988
6. જે જયલલીથા તમિળનાડુ -24 જૂન 1991 - 1996 મે 12, 2001 મે
14 - 21 સપ્ટેમ્બર 2001 , 2002 માર્ચ 2 - 12 2006 મે , 16 મે 2011 - વર્તમાન
7. માયાવતી (બીએસપી ) ઉતર પ્રદેશ. -13 જૂન 1995 - ઓક્ટોબર 1995 18,
1997 21 માર્ચ - 21 સપ્ટેમ્બર, 2002 મે 1997,3 - 2003 29 ઓગસ્ટ , 2007 ના 13મે - 2012 માર્ચ 7
8. રાજીન્દર કૌર ( INC ) પંજાબ 21 જાન્યુઆરી 1996 ફેબ્રુઆરી 12 -1997
9. રાબડી દેવી ( આરજેડી ) બિહાર -25 1997 જુલાઈ - 11 ઈસાઈ વર્ષનો બીજો
મહિનો 1999 , 1999 9 માર્ચ - 2000 માર્ચ 2, 2000 11 માર્ચ -
2005 માર્ચ 6
10. સુષ્મા સ્વરાજ ( ભાજપ ) દિલ્હી 3 - ઓક્ટોબર 1998 - 1998 વર્ષનો બારમો
મહિનો
11. શીલા દીક્ષિત ( INC ) 1998 - ડિસે 8 2013
12. ઉમા ભારતી ( ભાજપ ) - મધ્યપ્રદેશ 8 ડિસેમ્બર 2003 23 ઓગસ્ટ 2004
13. વસુંધરા રાજે ( ભાજપ ) રાજસ્થાન 2008 વર્ષનો બારમો મહિનો 11 – 8
ડિસેમ્બર 2003
14. મમતા બેનરજી ( ટીએમસી ) પશ્ચિમ બંગાળ -20 મે 2011 - વર્તમાન
No comments:
Post a Comment